「37×54は?」凡人「えーっと筆算でやるか」

1:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)22:58:54 HM6
秀才ワイ「(40-3)×(50+4)=2000+160-150-12=2000-2=1998」
凡人「」



スポンサーリンク



2:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)22:59:40 EPN
イッチSUGEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
3:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)22:59:52 X86
ワイ「電卓ポチポチ」
4:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:00:51 2hc
インド人ならスラスラ言えそう
5:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:01:06 Xgx
数学の公式覚えたての中三キッズかな?
6:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:01:36 Lzk
ワイ「計算尺スッスッ」
7:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:02:07 Bae
ワイ、計算の意味を問う所から始めるファインプレー
8:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:02:44 hqR
イッチすごすぎぃ!
10:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:02:46 H2D
ワイ暗算
11:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:02:51 XMF
そろばんワイ「御破算で願いましては!w」
12:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:02:56 dMO
くっそなつかC
13:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:03:38 ge9
そろばんに自信ニキなら、空にそろばんを想像して弾くやろ
14:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:04:24 HM6
まあ平成のガウスと呼ばれたワイからしたらチョチョイのチョイよ
16:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:05:15 2hc
>>14
肩こりに効きそうな名称やな
15:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:04:33 0gu
なんで1桁までしか暗算しないねん
99×99まで覚えさせろや
24:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:08:16 HM6
>>15
(100-1)(100-1)=10000-200+1=9800+1
覚えなくても楽勝やぞ
17:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:05:21 aQW
37×3×18
32:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:14:10 Pkq
>>17
有能
18:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:05:27 ocp
30×54×7×54=1998やな
21:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:06:58 89G
>>18
掛けスギィ!
19:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:06:29 HFy
二桁賭ける二桁やったら
頭内筆算するやろ
20:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:06:47 Sdb
ワイ「約2000」
22:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:07:25 aQW
ワイは37×54=37×3×18=111×18=1998って計算するやで
98:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)09:05:12 Pe1
>>22
ワイもこれ
37×3は便利
29:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:13:37 2KV
頭ん中にそろばんあるわ
31:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:13:55 ge9
ただ単に展開しただけだが
33:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:14:18 txW
そこまでならとりあえずあるだけの指と腕ででやるわ
43:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:23:14 eb4
37×54=1998なんだよなq
44:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:23:58 GK3
18782 + 18782 = 37564
45:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:24:21 ge9
(50-13)×(50+4)
=2500-9×50-13×4
49:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:27:03 DVh
ワイ(37×3)×18を暗算
37×3は111やから、それを覚えてると楽
51:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:28:37 HM6
>>49
そこから111×18という難所があるで
まあラボアジエレベルやな
52:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:31:21 DVh
>>51
18を一桁ずつずらして頭の中で並べればしまいやからいうほど苦ではないやろ
まあ37×3が入ってないと使えないから、汎用性は低いけど
54:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:32:35 Mx5
>>51
111×18なら1800+180+18やからそんな難しくないんちゃう?
53:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:31:48 Mx5
彡(゚)(゚)。o[(40-3)×54で2160-162=1998でええのにわざわざ後ろも分ける必要あるんか・・・?]
55:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:33:16 6Af
79×93
こういうのはどうやるん?
60:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:37:33 cJz
>>55
70と93かけて
9と93かけて足す
63:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:39:06 HM6
>>55
秀才ワイ「(80-1)(90+3)=7200+240-90-3=7200+150-3=7350-3」
秀才ワイ「(70+9)(100-7)=7000-490+900-63=7900-550-3=7350-3=7347」
96:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)08:48:06 OSy
>>55
(80-1)×93
58:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:34:57 DVh
>>55
イッチのやり方なら
(80-1)×(90+3)が一番楽かな
56:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:33:30 W1f
ハーバード大出身ばかりのおんj民はこれくらい暗算で出きるんやで
62:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:38:20 F5t
そのままやればいいやん
70:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:48:34 zgO
(そろばん暗算8段で)すまんな
74:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:52:29 Clq
普通に筆算したほうが楽でしょ。
76:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:56:10 YLL
99×99まで、ってことやろ
77:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:56:18 CRR
180度開脚できるぐらいの一発芸やね
82:名無しさん@おーぷん:2016/11/27(日)23:59:03 gls
先に出ていたか
87:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)00:05:46 6mI
サンゴ15とシチシ28で1528
サンシ12とシチゴ35足して47
1528の真ん中に47入れて1998
89:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)00:06:44 Iax
>>87
なんやこれスゴい
90:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)00:08:19 7Vp
>>87
ラマヌジャンさん何してるんや
女神が教えてくれたとかは証明の内に入らんで!
93:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)00:12:25 OSy
>>87
(3×10)×(5×10)+7×4=(3×5×100)+28=1500+28=1528
3×10×4+7×5×10=(3×4+7×5)×10=47×10=470

はぇ~
91:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)00:10:26 GS0
37×54

37×50=1850

37×4=148

1998
99:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)09:07:57 JLD
珠算検定初段のワイ「1998」
100:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)09:25:37 Pe1
>>99
冗談抜きでこれが出来るやつはいてるみたいやな
見た瞬間答えが出てるみたいな
102:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)09:28:01 Ikq
筆算の方が早いやんけ
105:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)09:30:39 Pe1
>>102
筆算はある一定のレベルに達するまでは頼っていい
というかルールを覚えるまでやろな
だけどそれ以上のレベルに行くならただの足枷にしかならない
103:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)09:28:42 d9I
インド人「めんどくさい途中式使わず暗記したらええで」
104:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)09:29:06 e9l
文系だから要らないもん
106:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)09:33:06 6N5
37*54=37*(100+8)/2=1850+148=1998
108:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)09:37:05 nyj
イッチ「37×54は?」
普通の人(急に何言ってんだこいつ)
109:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)09:44:07 iO7
ワイ「いっぱい」
113:名無しさん@おーぷん:2016/11/28(月)12:49:27 dEU
文明の利器使った方が早いんだよなあ
まあそういう話じゃないやろうけど

引用元:http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1480255134
関連記事
このエントリーをはてなブックマークに追加


スポンサーリンク





[ 2016/11/30 21:04 ] 雑談 | TB(-) | CM(4)

結局色々工夫するよりこれくらいならひっさんの方が楽で確実という事実
[ 2016/11/30 21:47 ] [ 編集 ]

数秒ではないが、ほぼ10秒程度で暗算できた。1と同じやりかた。慣れれば誰でもできる。
[ 2016/11/30 21:50 ] [ 編集 ]

>>91
だった。

自分の計算しやすいようにするのが正解だろ。
そういうふうに脳が最適化されてんだから。
[ 2016/11/30 22:34 ] [ 編集 ]

◆37x54=(30+7)x(50+4)
=30x50+30*4+50*7+4x7
=1500+120+350+28
=1998
って感じだ....4項ならアタマの中のメモリーで何とかなるでしょ.
[ 2016/11/30 23:38 ] [ 編集 ]

コメントの投稿













管理者にだけ表示を許可する


ブログパーツ